19. januarOverskudd på DKK 1,0 mio.Ozturk Holding ApSOzturk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarAdresseendringOzturk Holding ApSOzturk Holding ApS flytter til ny adresse i Horsens. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Ilhan Öztürk forlater ledelsenSmart-Drive A/SIlhan Öztürk forlater ledelsen for Smart-Drive A/S etter en periode på 1 år.Se mere
2. mars 2023 · Horsens FolkebladOverskuddet stiger: Virksomhed i Horsens fik millionoverskudVirksomheden ledes af en direktion, der består af Jørn Ginnerup og Ilhan Öztürk. Les artikkel
2. mars 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Smart-Drive A/SSmart-Drive A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Overskudd på DKK 326.126 Ozturk Holding ApSOzturk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2022Anne Vibeke Ginnerup blir med i styretSmart-Drive A/SAnne Vibeke Ginnerup erstatter Ilhan Öztürk i styret for Smart-Drive A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
24. oktober 2022Ilhan Öztürk blir med i ledelsenSmart-Drive A/SIlhan Öztürk blir med i ledelsen for Smart-Drive A/S.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenSmart-Drive A/SJørn Ginnerup reduserer sitt reelle eierskap av Smart-Drive A/S. Ilhan Öztürk er medlem av styret.Se mere
29. mars 2022Underskudd på DKK 25.295 Ozturk Holding ApSOzturk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.Smart-Drive A/SSmart-Drive A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ilhan Öztürk er medlem av styret.Se mere
1. november 2021Endring i eierkretsenSmart-Drive A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Smart-Drive A/S. Ilhan Öztürk er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2021Ilhan Öztürk blir med i styretSmart-Drive A/SIlhan Öztürk erstatter Torben Vestergård Pedersen i styret for Smart-Drive A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 15.603 Ozturk Holding ApSOzturk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2019 til 31. desember 2020. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2021AdresseendringOzturk Holding ApSOzturk Holding ApS flytter fra Juelsminde til Horsens. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Jørn Ginnerup forlater ledelsenOzturk Holding ApSJørn Ginnerup forlater ledelsen for Ozturk Holding ApS etter en periode på 1 år. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Endring i eierkretsenOzturk Holding ApSIlhan Öztürk øker sitt reelle eierskap av Ozturk Holding ApS.Se mere
29. januar 2021Nytt navn: Ozturk Holding ApSIljo Ejendomme ApSIljo Ejendomme ApS skifter navn til Ozturk Holding ApS. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019StiftelseIljo Ejendomme ApSIljo Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Ilhan Öztürk er medlem af ledelsen.Se mere