27. juliUnderskudd på DKK 19.572 Partizani Grill ApSPartizani Grill ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniUnderskudd på DKK 39.408 Wokgo ApSWokgo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Mads Billenstein Schriver forlater ledelsenPartizani Grill ApSMads Billenstein Schriver forlater ledelsen for Partizani Grill ApS etter en periode på 7 måneder. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Endring i eierkretsenPartizani Grill ApSDaniele Antonelli registrert som reell eier av Partizani Grill ApS. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023Overskudd på DKK 38.381 Wokgo ApSWokgo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Mads Billenstein Schriver blir med i ledelsenPartizani Grill ApSMads Billenstein Schriver blir med i ledelsen for Partizani Grill ApS. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023 · Vores-AarhusNye virksomheder i Aarhus i sidste månedPartizani Grill ApS , Åboulevarden 57, 8000 Aarhus C Partizani Grill ApS tilhører branchen Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. og er ejet samt ledet af Imelda Suta. Les artikkel
1. januar 2023Imelda Demirovic blir med i ledelsenPartizani Grill ApSImelda Demirovic blir med i ledelsen for Partizani Grill ApS.Se mere
1. januar 2023Ny status NORMALPartizani Grill ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2022StiftelsePartizani Grill ApSPartizani Grill ApS stiftes i bransjen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Imelda Demirovic eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2022Nytt navn: Wokgo ApSAdagio ApSAdagio ApS skifter navn til Wokgo ApS. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2022Underskudd på DKK 68.463 Adagio ApSAdagio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2021Overskudd på DKK 154.129 Adagio ApSAdagio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 12.821 Adagio ApSAdagio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020Daniel Siebert blir med i ledelsenPizza Kongen Skive ApSDaniel Siebert erstatter Imelda Demirovic i ledelsen for Pizza Kongen Skive ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenPizza Kongen Skive ApSImelda Demirovic er ikke lenger registrert som reell eier av Pizza Kongen Skive ApS.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 52.250 Pizza Kongen Skive ApSPizza Kongen Skive ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. august 2017 til 31. desember 2018. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 31.545 Adagio ApSAdagio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2018Underskudd på DKK 40.146 Adagio ApSAdagio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2017Mirza Mahmutovic forlater ledelsenAdagio ApSMirza Mahmutovic forlater ledelsen for Adagio ApS etter en periode på 2 år. Imelda Demirovic er medlem af ledelsen.Se mere