20. septemberImran Sadiq slutter som adm. direktørMalik ApSImran Sadiq slutter som adm. direktør i Malik ApS.Se mere
20. septemberImran Sadiq slutter som adm. direktørDL Leasing A/SImran Sadiq slutter som adm. direktør i DL Leasing A/S.Se mere
20. septemberImran Sadiq forlater styretDL Leasing A/SImran Sadiq forlater styret for DL Leasing A/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. septemberImran Sadiq forlater styretV8 HOLDING ApSImran Sadiq forlater styret for V8 HOLDING ApS etter en periode på 18 år.Se mere
20. septemberImran Sadiq forlater ledelsenDANCAR ApSImran Sadiq forlater ledelsen for DANCAR ApS etter en periode på 11 år.Se mere
20. septemberImran Sadiq forlater ledelsenV8 HOLDING ApSImran Sadiq forlater ledelsen for V8 HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 63.881 DL Leasing A/SDL Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Imran Sadiq er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 0 DANCAR ApSDANCAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 0 Malik ApSMalik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Imran Sadiq er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 0 V8 HOLDING ApSV8 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023Imran Sadiq forlater ledelsenLundsgaard Leasing ApSImran Sadiq forlater ledelsen for Lundsgaard Leasing ApS etter en periode på 10 år.Se mere
16. juni 2023Endring i eierkretsenLundsgaard Leasing ApSImran Sadiq er ikke lenger registrert som reell eier av Lundsgaard Leasing ApS.Se mere
26. mai 2023Ramazan Celimli blir med i styretDL Leasing A/SRamazan Celimli erstatter Marina Zaferan i styret for DL Leasing A/S etter en periode på 1 år. Imran Sadiq er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. april 2023Underskudd på DKK 240.917 DL Leasing A/SDL Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Imran Sadiq er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. februar 2023AdresseendringSelskabet af den 29. april 2013 ApSSelskabet af den 29. april 2013 ApS flytter fra Vallensbæk til Kongens Lyngby. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2023Nytt navn: Selskabet af den 29. april 2013 ApSDANLEASING ApSDANLEASING ApS skifter navn til Selskabet af den 29. april 2013 ApS. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Underskudd på DKK 5,1 mio.DANLEASING ApSDANLEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Underskudd på DKK 56.622 Malik ApSMalik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Imran Sadiq er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2023Overskudd på DKK 0 V8 HOLDING ApSV8 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Underskudd på DKK 8.112 DANCAR ApSDANCAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Imran Sadiq er medlem af ledelsen.Se mere