1. juliInga Bodiu-Bentsen blir adm. direktørStudio 24 ApSInga Bodiu-Bentsen blir adm. direktør i Studio 24 ApS.Se mere
1. juliInga Bodiu-Bentsen blir adm. direktørInga Bodiu-Bentsen Holding ApSInga Bodiu-Bentsen blir adm. direktør i Inga Bodiu-Bentsen Holding ApS.Se mere
1. juliNy status NORMALInga Bodiu-Bentsen Holding ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliNy status NORMALStudio 24 ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juniStiftelseStudio 24 ApSStudio 24 ApS stiftes i bransjen forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Inga Bodiu-Bentsen eier 100% av virksomheten.Se mere
11. juniStiftelseInga Bodiu-Bentsen Holding ApSInga Bodiu-Bentsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Inga Bodiu-Bentsen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. desember 2023Inga Bodiu-Bentsen slutter som adm. direktørReVin ApSInga Bodiu-Bentsen slutter som adm. direktør i ReVin ApS.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenReVin ApSInga Bodiu-Bentsen er ikke lenger registrert som reell eier av ReVin ApS.Se mere
26. februar 2023Underskudd på DKK 602 ReVin ApSReVin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. mars 2022Underskudd på DKK 1.900 ReVin ApSReVin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. mai 2021Underskudd på DKK 15.488 ReVin ApSReVin ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. september 2020AdresseendringReVin ApSReVin ApS flytter fra København S til Frederiksberg. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2020Underskudd på DKK 9.804 ReVin ApSReVin ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 2019 til 31. desember 2019. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. oktober 2019Ny selskapsform AnpartsselskabReVin ApSReVin IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ReVin ApS. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mars 2019StiftelseReVin IVSReVin IVS stiftes i bransjen detailhandel med drikkevarer. Inga Bodiu-Bentsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere