23. mai 2005Camilla Kvist Jepsen blir med i styretSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SCamilla Kvist Jepsen erstatter Inga Jepsen i styret for SEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Inga Jepsen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Inga Jepsen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Inga Jepsen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2001StiftelseSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/SSEBBER TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Inga Jepsen er medlem av styret.Se mere