26. november 2023Underskudd på DKK 979 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. november 2022Underskudd på DKK 245 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
14. november 2021Overskudd på DKK 93.425 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. november 2020Underskudd på DKK 4.892 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
24. november 2019Overskudd på DKK 10.507 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. november 2018Underskudd på DKK 38.725 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. november 2017AdresseendringINGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS flytter til ny adresse i Roslev. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. september 2017Overskudd på DKK 35.812 INGABO HOLDING ApSINGABO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Inga Maria Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. mars 2017Endring i eierkretsenINGABO HOLDING ApSInga Maria Christensen registrert som reell eier av INGABO HOLDING ApS.Se mere
26. september 2008Inga Maria Christensen forlater styretINGABO AF 2002 A/SInga Maria Christensen forlater styret for INGABO AF 2002 A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartiklerINGABO AF 2002 A/STidligere bransje: Engroshandel med møbler. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2006Ny status UNDER KONKURSINGABO AF 2002 A/STidligere status: Normal. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2006Inga Maria Christensen forlater styretINGABO HOLDING ApSInga Maria Christensen forlater styret for INGABO HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortINGABO HOLDING A/SINGABO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortINGABO AF 2002 A/SINGABO AF 2002 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortINGABO AF 2002 A/SINGABO AF 2002 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortINGABO HOLDING A/SINGABO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortINGABO HOLDING A/SINGABO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortINGABO AF 2002 A/SINGABO AF 2002 A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. april 2002 til 30. juni. Inga Maria Christensen er medlem av styret.Se mere
15. november 2003Inga Maria Christensen forlater ledelsenINGABO FACTORING ApSInga Maria Christensen forlater ledelsen for INGABO FACTORING ApS etter en periode på 22 år.Se mere