11. april 2007Inga Schandel Larsen forlater styretANPARTSSELSKABET 'TEGANA'Inga Schandel Larsen forlater styret for ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' etter en periode på 26 år.Se mere
11. april 2007Inga Schandel Larsen forlater ledelsenANPARTSSELSKABET 'TEGANA'Inga Schandel Larsen forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' etter en periode på 26 år.Se mere
31. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2006AdresseendringANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' flytter til ny adresse i Gentofte. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeANPARTSSELSKABET 'TEGANA'Tidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1991Inga Schandel Larsen forlater styretANPARTSSELSKABET "TOJØRVI"Inga Schandel Larsen forlater styret for ANPARTSSELSKABET "TOJØRVI" etter en periode på 15 år.Se mere
3. juli 1991Inga Schandel Larsen forlater ledelsenANPARTSSELSKABET "TOJØRVI"Inga Schandel Larsen forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET "TOJØRVI" etter en periode på 15 år.Se mere
29. juni 1991Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONANPARTSSELSKABET "TOJØRVI"Tidligere status: Normal. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 1981StiftelseANPARTSSELSKABET 'TEGANA'ANPARTSSELSKABET 'TEGANA' stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Inga Schandel Larsen er medlem af ledelsen.Se mere