25. november 1999Jens Flemming Jensen blir med i styretTOM JENSEN GISLINGE A/SJens Flemming Jensen erstatter Inge Jensen i styret for TOM JENSEN GISLINGE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortTOM JENSEN GISLINGE A/STOM JENSEN GISLINGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Inge Jensen er medlem av styret.Se mere
29. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortTOM JENSEN GISLINGE A/STOM JENSEN GISLINGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Inge Jensen er medlem av styret.Se mere
10. februar 1997StiftelseTOM JENSEN GISLINGE A/STOM JENSEN GISLINGE A/S stiftes i bransjen vognmandsvirksomhed. Inge Jensen er medlem av styret.Se mere