SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Inge Marie Hansen er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Inge Marie Hansen er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Inge Marie Hansen er medlem av styret.
Robert Risgaard Lauritzen forlater styret for SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø etter en periode på 8 år. Inge Marie Hansen er fortsatt styremedlem.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Inge Marie Hansen er medlem av styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Inge Marie Hansen er medlem av styret.