27. juniUnderskudd på DKK 420.208 Sct. Stefans FondenSct. Stefans Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Inge Marie Høholdt Horn er medlem av styret.Se mere
27. juniTorben Simony Larsen blir med i styretSct. Stefans FondenTorben Simony Larsen blir med i styret for Sct. Stefans Fonden. Inge Marie Høholdt Horn er fortsatt styremedlem.Se mere
20. februarNye navn i styretSct. Stefans Fonden2 nye medlemmer blir med i styret for Sct. Stefans Fonden. Inge Marie Høholdt Horn er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 467.457 Sct. Stefans FondenSct. Stefans Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Inge Marie Høholdt Horn er medlem av styret.Se mere
2. juni 2022Inge Marie Høholdt Horn blir med i styretSct. Stefans FondenInge Marie Høholdt Horn blir med i styret for Sct. Stefans Fonden.Se mere
2. juni 2022Ny selskapsform Erhvervsdrivende fondSct. Stefans FondenSct. Stefans Fonden skifter selskapsform. Inge Marie Høholdt Horn er medlem av styret.Se mere
2. juni 2022Ny status NORMALSct. Stefans FondenTidligere status: Ukjent. Inge Marie Høholdt Horn er medlem av styret.Se mere