3. aprilOverskudd på DKK 430.956 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
4. april 2023Overskudd på DKK 268.627 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 868.167 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 525.462 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
2. mars 2020Overskudd på DKK 84.757 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
27. februar 2019Underskudd på DKK 271.037 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
17. mai 2018Endring i eierkretsenSØREN B. NIELSEN A/SSøren Bendt Nielsen registrert som reell eier av SØREN B. NIELSEN A/S. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
20. januar 2018Overskudd på DKK 362.398 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
1. mars 2017Underskudd på DKK 240.019 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
29. februar 2016Overskudd på DKK 158.714 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
2. mars 2015Overskudd på DKK 307.466 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
19. mars 2014Overskudd på DKK 70.172 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
18. mars 2013Overskudd på DKK 128.368 SØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
1. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortSØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
1. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortSØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
2. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortSØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
3. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortSØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
28. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortSØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderSØREN B. NIELSEN A/STidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere
21. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortSØREN B. NIELSEN A/SSØREN B. NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Inge-Marie Viola Toftehøj er medlem av styret.Se mere