5. juli 2011Inge Merete Larsen forlater ledelsenDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSInge Merete Larsen forlater ledelsen for DE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS etter en periode på 26 år.Se mere
31. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2007Regnskap for 2007 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2004Regnskap for 2004 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 1992Ulla Søgaard Mortensen forlater ledelsenDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSUlla Søgaard Mortensen forlater ledelsen for DE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS etter en periode på 7 år. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 1985StiftelseDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApSDE FRISKE FRISØRER. NÆSTVED ApS stiftes i bransjen frisørsaloner. Inge Merete Larsen er medlem af ledelsen.Se mere