28. juni 2010Inge Tidemand-Dal forlater ledelsenSIXTUS INVEST ApSInge Tidemand-Dal forlater ledelsen for SIXTUS INVEST ApS etter en periode på 26 år.Se mere
6. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: InvesteringsselskaberSIXTUS INVEST ApSTidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2000Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtSIXTUS INVEST ApSTidligere bransje: Investeringsselskaber. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april 1997. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortSIXTUS INVEST ApSSIXTUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Inge Tidemand-Dal er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 1992Inge Tidemand-Dal forlater styretAMBI INVEST ApSInge Tidemand-Dal forlater styret for AMBI INVEST ApS etter en periode på 6 år.Se mere
17. august 1992Lars Tidemand-Dal forlater ledelsenAMBI INVEST ApSLars Tidemand-Dal forlater ledelsen for AMBI INVEST ApS etter en periode på 6 år. Inge Tidemand-Dal er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1990Inge Tidemand-Dal forlater ledelsenK-INVEST ÅRHUS ApSInge Tidemand-Dal forlater ledelsen for K-INVEST ÅRHUS ApS etter en periode på 4 år.Se mere