12. januar 1998Ingelise Schneeberg forlater styretSCHNEEBERG OFFSET A/SIngelise Schneeberg forlater styret for SCHNEEBERG OFFSET A/S etter en periode på 9 år.Se mere
10. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortSCHNEEBERG OFFSET A/SSCHNEEBERG OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Ingelise Schneeberg er medlem av styret.Se mere
9. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortSCHNEEBERG OFFSET A/SSCHNEEBERG OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Ingelise Schneeberg er medlem av styret.Se mere
7. januar 1991Flere forlater styretSCHNEEBERG OFFSET A/S2 medlemmer forlater styret for SCHNEEBERG OFFSET A/S. Ingelise Schneeberg er fortsatt styremedlem.Se mere
5. desember 1988StiftelseSCHNEEBERG OFFSET A/SSCHNEEBERG OFFSET A/S stiftes i bransjen bogtrykkerier og offsettrykkerier. Ingelise Schneeberg er medlem av styret.Se mere