18. mai 2020Claus Voigt Bertelsen blir med i styretGLOBAL STOLE HOLDING ApSClaus Voigt Bertelsen erstatter Ingemar Olsson i styret for GLOBAL STOLE HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
22. november 2019Endring i eierkretsenGLOBAL STOLE HOLDING ApSPeter Voigt Bertelsen reduserer sitt reelle eierskap av GLOBAL STOLE HOLDING ApS. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
7. november 2019Endring i eierkretsenGLOBAL STOLE HOLDING ApSPeter Voigt Bertelsen reduserer sitt reelle eierskap av GLOBAL STOLE HOLDING ApS. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Overskudd på DKK 3,7 mio.GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
9. mai 2019Endring i eierkretsenGLOBAL STOLE HOLDING ApSPeter Voigt Bertelsen øker sitt reelle eierskap av GLOBAL STOLE HOLDING ApS. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
19. april 2018Overskudd på DKK 3,3 mio.GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
2. mai 2017Overskudd på DKK 2,4 mio.GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
28. april 2017Paul Allan Martin Haglund forlater styretGLOBAL STOLE HOLDING ApSPaul Allan Martin Haglund forlater styret for GLOBAL STOLE HOLDING ApS etter en periode på 9 år. Ingemar Olsson er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 2016Overskudd på DKK 2,5 mio.GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
30. april 2015Overskudd på DKK 2,3 mio.GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
13. mai 2014Overskudd på DKK 1,5 mio.GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
25. april 2013Overskudd på DKK 84.534 GLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortGLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
30. april 2012Flere forlater styretGLOBAL STOLE HOLDING ApS2 medlemmer forlater styret for GLOBAL STOLE HOLDING ApS. Ingemar Olsson er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2012Jan Ahm Heiss forlater ledelsenGLOBAL STOLE HOLDING ApSJan Ahm Heiss forlater ledelsen for GLOBAL STOLE HOLDING ApS etter en periode på 5 år. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
30. april 2012Endring i eierkretsenGLOBAL STOLE HOLDING ApSPeter Voigt Bertelsen registrert som reell eier av GLOBAL STOLE HOLDING ApS. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
28. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortGLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
28. februar 2011Erstatning i styretGLOBAL STOLE HOLDING ApS3 endringer i styret for GLOBAL STOLE HOLDING ApS. Ingemar Olsson er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortGLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere
12. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortGLOBAL STOLE HOLDING ApSGLOBAL STOLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ingemar Olsson er medlem av styret.Se mere