15. mai 2019Inger Christine Høst forlater styretPOUL HØST OG SØN ApSInger Christine Høst forlater styret for POUL HØST OG SØN ApS etter en periode på 25 år.Se mere
12. juni 2018Overskudd på DKK 12.688 POUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
15. juni 2017Overskudd på DKK 2.994 POUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenPOUL HØST OG SØN ApSMikael Høst registrert som reell eier av POUL HØST OG SØN ApS. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
13. juni 2016Overskudd på DKK 172.090 POUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 31.995 POUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
14. juni 2014Overskudd på DKK 15.664 POUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
13. juni 2013Overskudd på AUD 121.718 POUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: MurerePOUL HØST OG SØN ApSTidligere bransje: Murerforretninger. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
16. januar 2006AdresseendringPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS flytter til ny adresse i Sønderborg. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
23. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
30. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortPOUL HØST OG SØN ApSPOUL HØST OG SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Inger Christine Høst er medlem av styret.Se mere