25. august 2006Inger Ellen Vanggaard forlater styretSOFTQUALITY ApSInger Ellen Vanggaard forlater styret for SOFTQUALITY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. august 2006Inger Ellen Vanggaard forlater ledelsenSOFTQUALITY ApSInger Ellen Vanggaard forlater ledelsen for SOFTQUALITY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortSOFTQUALITY ApSSOFTQUALITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSOFTQUALITY ApSSOFTQUALITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortSOFTQUALITY ApSSOFTQUALITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2002 til 31. desember 2003. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2003Inger Ellen Vanggaard forlater ledelsenINGER VANGGAARD HOLDING ApSInger Ellen Vanggaard forlater ledelsen for INGER VANGGAARD HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. november 2003AdresseendringSOFTQUALITY ApSSOFTQUALITY ApS flytter fra Kgs.Lyngby til Bagsværd. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareSOFTQUALITY ApSTidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortINGER VANGGAARD HOLDING ApSINGER VANGGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2002Inger Ellen Vanggaard blir med i styretSOFTQUALITY ApSInger Ellen Vanggaard blir med i styret for SOFTQUALITY ApS.Se mere
15. november 2002Flere forlater styretSOFTQUALITY ApS3 medlemmer forlater styret for SOFTQUALITY ApS. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2002StiftelseSOFTQUALITY ApSSOFTQUALITY ApS stiftes i bransjen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2001Regnskap for 2001 offentligjortINGER VANGGAARD HOLDING ApSINGER VANGGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortINGER VANGGAARD HOLDING ApSINGER VANGGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars 1999 til 30. juni. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2000Inger Ellen Vanggaard blir med i ledelsenINGER VANGGAARD HOLDING ApSInger Ellen Vanggaard erstatter Steen Schierbeck i ledelsen for INGER VANGGAARD HOLDING ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
1. mars 2000AdresseendringINGER VANGGAARD HOLDING ApSINGER VANGGAARD HOLDING ApS flytter fra København K til Bagsværd. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2000Nytt navn: INGER VANGGAARD HOLDING ApSSCSK 2635 ApSSCSK 2635 ApS skifter navn til INGER VANGGAARD HOLDING ApS. Inger Ellen Vanggaard er medlem af ledelsen.Se mere