10. mars 2005Inger Holst Engbjerg forlater styretVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SInger Holst Engbjerg forlater styret for VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S etter en periode på 17 år.Se mere
1. november 2004Nye navn i styretVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S2 nye medlemmer blir med i styret for VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S. Inger Holst Engbjerg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2004Tonny Asbjørn Jensen blir med i ledelsenVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/STonny Asbjørn Jensen erstatter Jens Erik Holst Jensen i ledelsen for VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S etter en periode på 16 år. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
24. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2003. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
19. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2002. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 31. oktober 2001. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
15. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1999 til 31. oktober 2000. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
10. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1998 til 31. oktober 1999. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
1. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1997 til 31. oktober 1998. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
23. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1996 til 31. oktober 1997. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
24. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1995 til 31. oktober 1996. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
21. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1994 til 31. oktober 1995. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere
26. oktober 1993Flere forlater styretVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S2 medlemmer forlater styret for VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S. Inger Holst Engbjerg er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 1988StiftelseVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/SVESTKAJENS MASKINVÆRKSTED A/S stiftes i bransjen reparation af skibsmotorer. Inger Holst Engbjerg er medlem av styret.Se mere