30. desember 2002Inger Margrete Marstrand Klint forlater styretLE KLINT A/SInger Margrete Marstrand Klint forlater styret for LE KLINT A/S etter en periode på 50 år.Se mere
12. desember 2002Hanne Julie Blegvad Teglhus blir med i styretKLINT-FONDENHanne Julie Blegvad Teglhus erstatter Inger Margrete Marstrand Klint i styret for KLINT-FONDEN etter en periode på 17 år.Se mere
12. desember 2002Nye navn i styretLE KLINT A/S2 nye medlemmer blir med i styret for LE KLINT A/S. Inger Margrete Marstrand Klint er fortsatt styremedlem.Se mere
19. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortLE KLINT A/SLE KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2000 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
19. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortKLINT-FONDENKLINT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2000 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
15. november 2001Kurt Jørgensen forlater styretLE KLINT A/SKurt Jørgensen forlater styret for LE KLINT A/S etter en periode på 49 år. Inger Margrete Marstrand Klint er fortsatt styremedlem.Se mere
15. november 2001Kurt Jørgensen forlater ledelsenLE KLINT A/SKurt Jørgensen forlater ledelsen for LE KLINT A/S etter en periode på 49 år. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
5. november 2001Kim Weckstrøm Jensen blir med i styretLE KLINT A/SKim Weckstrøm Jensen blir med i styret for LE KLINT A/S. Inger Margrete Marstrand Klint er fortsatt styremedlem.Se mere
5. november 2001Kim Weckstrøm Jensen blir med i ledelsenLE KLINT A/SKim Weckstrøm Jensen blir med i ledelsen for LE KLINT A/S. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
14. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortLE KLINT A/SLE KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1999 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
14. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortKLINT-FONDENKLINT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1999 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
13. mai 2000Ny bransje: FinansieringsselskaberKLINT-FONDENTidligere bransje: Legater og fonde med velgørende formål. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
16. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortKLINT-FONDENKLINT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1998 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
16. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortLE KLINT A/SLE KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1998 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseKLINT-FONDENKLINT-FONDEN stiftes i bransjen legater og fonde med velgørende formål. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
18. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortKLINT-FONDENKLINT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1997 til 31. august 1998. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortLE KLINT A/SLE KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1997 til 31. august. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
26. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortKLINT-FONDENKLINT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1996 til 31. august 1997. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
8. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortLE KLINT A/SLE KLINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1996 til 31. august 1997. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere
13. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortKLINT-FONDENKLINT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1995 til 31. august 1996. Inger Margrete Marstrand Klint er medlem av styret.Se mere