5. juli 2001Inger Marie Bjerrum Hansen forlater ledelsenCAPPUCCINO FINANS ApSInger Marie Bjerrum Hansen forlater ledelsen for CAPPUCCINO FINANS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortCAPPUCCINO FINANS ApSCAPPUCCINO FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortCAPPUCCINO FINANS ApSCAPPUCCINO FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 31. desember 1999. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 1999Inger Marie Bjerrum Hansen forlater styretCAPPUCCINO FASHION A/SInger Marie Bjerrum Hansen forlater styret for CAPPUCCINO FASHION A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
18. desember 1998Nytt navn: CAPPUCCINO FINANS ApSApS KBUS 35 NR. 1252ApS KBUS 35 NR. 1252 skifter navn til CAPPUCCINO FINANS ApS. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1998Inger Marie Bjerrum Hansen blir med i ledelsenApS KBUS 35 NR. 1252Inger Marie Bjerrum Hansen blir med i ledelsen for ApS KBUS 35 NR. 1252.Se mere
4. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortCAPPUCCINO FASHION A/SCAPPUCCINO FASHION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem av styret.Se mere
28. august 1998Inger Marie Bjerrum Hansen blir med i styretCAPPUCCINO FASHION A/SInger Marie Bjerrum Hansen erstatter Henrik Kleis i styret for CAPPUCCINO FASHION A/S etter en periode på 6 år.Se mere
24. november 1997Inger Marie Bjerrum Hansen forlater styretCAPPUCCINO A/SInger Marie Bjerrum Hansen forlater styret for CAPPUCCINO A/S etter en periode på 11 år.Se mere
8. november 1993Inger Marie Bjerrum Hansen forlater styretFREE WEAR FINANS A/SInger Marie Bjerrum Hansen forlater styret for FREE WEAR FINANS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
8. november 1993Inger Marie Bjerrum Hansen forlater ledelsenFREE WEAR FINANS A/SInger Marie Bjerrum Hansen forlater ledelsen for FREE WEAR FINANS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
6. oktober 1993Nytt navn: FREE WEAR FINANS A/SCAPPUCCINO FINANS A/SCAPPUCCINO FINANS A/S skifter navn til FREE WEAR FINANS A/S. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 1992Ny status UNDER KONKURSCAPPUCCINO A/STidligere status: Normal. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem av styret.Se mere
5. mai 1992Nytt navn: CAPPUCCINO A/SFREE WEAR DENMARK A/SFREE WEAR DENMARK A/S skifter navn til CAPPUCCINO A/S. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem av styret.Se mere
5. mai 1992Nytt navn: CAPPUCCINO FINANS A/SFREE WEAR FINANS A/SFREE WEAR FINANS A/S skifter navn til CAPPUCCINO FINANS A/S. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 1992Jørgen Kjærgaard forlater styretFREE WEAR DENMARK A/SJørgen Kjærgaard forlater styret for FREE WEAR DENMARK A/S etter en periode på 6 år. Inger Marie Bjerrum Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mai 1992Jørgen Kjærgaard forlater styretFREE WEAR FINANS A/SJørgen Kjærgaard forlater styret for FREE WEAR FINANS A/S etter en periode på 6 år. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1991Ny selskapsform AktieselskabFREE WEAR FINANS A/SFREE WEAR FINANS A/S skifter selskapsform. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1990Nytt navn: FREE WEAR FINANS A/SFREE WEAR FINANS ApSFREE WEAR FINANS ApS skifter navn til FREE WEAR FINANS A/S. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 1990Finn Bjerrum Hansen forlater ledelsenFREE WEAR FINANS ApSFinn Bjerrum Hansen forlater ledelsen for FREE WEAR FINANS ApS etter en periode på 4 år. Inger Marie Bjerrum Hansen er medlem af ledelsen.Se mere