21. november 2013Inger Martha Hansen forlater styretINDUSTRISOLAR ApSInger Martha Hansen forlater styret for INDUSTRISOLAR ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
26. august 2013Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGINDUSTRISOLAR ApSTidligere status: Normal. Inger Martha Hansen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2013Alexander Tychsen blir med i styretINDUSTRISOLAR ApSAlexander Tychsen blir med i styret for INDUSTRISOLAR ApS. Inger Martha Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2013Erik Hansen blir med i ledelsenINDUSTRISOLAR ApSErik Hansen erstatter Inger Martha Hansen i ledelsen for INDUSTRISOLAR ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. desember 2012Inger Martha Hansen blir med i styretINDUSTRISOLAR ApSInger Martha Hansen blir med i styret for INDUSTRISOLAR ApS.Se mere
14. juni 2012AdresseendringINDUSTRISOLAR ApSINDUSTRISOLAR ApS flytter fra Korsør til Toftlund. Inger Martha Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2012Nytt navn: INDUSTRISOLAR ApSINDUSTRISELSKABET 5. JULI 2011 ApSINDUSTRISELSKABET 5. JULI 2011 ApS skifter navn til INDUSTRISOLAR ApS. Inger Martha Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2011StiftelseINDUSTRISELSKABET 5. JULI 2011 ApSINDUSTRISELSKABET 5. JULI 2011 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Inger Martha Hansen er medlem af ledelsen.Se mere