28. april 2008Alf Dyrekær Nielsen blir med i styretLELLINGE BRUGSFORENINGAlf Dyrekær Nielsen erstatter Inger Neist Olsen i styret for LELLINGE BRUGSFORENING etter en periode på 99 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerLELLINGE BRUGSFORENINGTidligere bransje: Kolonialhandel. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
28. april 2003Erstatning i styretLELLINGE BRUGSFORENING3 endringer i styret for LELLINGE BRUGSFORENING. Inger Neist Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2001Rie Hardis Seidenfaden blir med i styretLELLINGE BRUGSFORENINGRie Hardis Seidenfaden blir med i styret for LELLINGE BRUGSFORENING. Inger Neist Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1998Ralf Nierhaus forlater styretLELLINGE BRUGSFORENINGRalf Nierhaus forlater styret for LELLINGE BRUGSFORENING etter en periode på 89 år. Inger Neist Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1909StiftelseLELLINGE BRUGSFORENINGLELLINGE BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Inger Neist Olsen er medlem av styret.Se mere