4. august 2023Vagn Knudsen blir med i ledelsenJØRN PEDERSEN ApS AF 1988Vagn Knudsen erstatter Inger Pedersen i ledelsen for JØRN PEDERSEN ApS AF 1988 etter en periode på 22 år.Se mere
4. august 2023Vagn Knudsen blir med i ledelsenJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEVagn Knudsen erstatter Inger Pedersen i ledelsen for JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE etter en periode på 22 år.Se mere
4. august 2023Vagn Knudsen blir med i ledelsenI.P. MØBLER OG TÆPPER ApSVagn Knudsen erstatter Inger Pedersen i ledelsen for I.P. MØBLER OG TÆPPER ApS etter en periode på 47 år.Se mere
4. august 2023Endring i eierkretsenJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEInger Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE.Se mere
4. august 2023Endring i eierkretsenI.P. MØBLER OG TÆPPER ApSInger Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av I.P. MØBLER OG TÆPPER ApS.Se mere
4. august 2023Endring i eierkretsenJØRN PEDERSEN ApS AF 1988Inger Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av JØRN PEDERSEN ApS AF 1988.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 186.629 I.P. MØBLER OG TÆPPER ApSI.P. MØBLER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 814.700 JØRN PEDERSEN ApS AF 1988JØRN PEDERSEN ApS AF 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 132.526 JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 956.143 JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 373.094 JØRN PEDERSEN ApS AF 1988JØRN PEDERSEN ApS AF 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 299.563 I.P. MØBLER OG TÆPPER ApSI.P. MØBLER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Overskudd på DKK 21.453 JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Underskudd på DKK 535.297 JØRN PEDERSEN ApS AF 1988JØRN PEDERSEN ApS AF 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2020Underskudd på DKK 159.451 I.P. MØBLER OG TÆPPER ApSI.P. MØBLER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Overskudd på DKK 155.787 JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Underskudd på DKK 492.444 JØRN PEDERSEN ApS AF 1988JØRN PEDERSEN ApS AF 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2019Overskudd på DKK 91.685 I.P. MØBLER OG TÆPPER ApSI.P. MØBLER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2018Overskudd på DKK 105.084 JØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDEJØRN PEDERSEN, HANDELSANPARTSSELSKAB, NR. SNEDE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2018Underskudd på DKK 260.957 JØRN PEDERSEN ApS AF 1988JØRN PEDERSEN ApS AF 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Inger Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere