7. desember 2023Underskudd på DKK 368.171 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
24. februar 2023Underskudd på DKK 275.330 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
14. mars 2022Overskudd på DKK 808.619 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 401.084 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
27. februar 2020Underskudd på DKK 125.674 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
3. mars 2019Underskudd på DKK 5.177 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
13. mars 2018Overskudd på DKK 87.422 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
6. januar 2017Underskudd på DKK 200.123 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
16. januar 2016Overskudd på DKK 0 SUPER SPAR TERNDRUP A/SSUPER SPAR TERNDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Inger Sørensen Torp er medlem av styret.Se mere
7. desember 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 49Super Spar Terndrup A/ Inger Sørensen Torp er indtrådt i bestyrelsen hos Super Spar Terndrup A/S i stedet for Leif Bjarne Torp (kilde: Les artikkel
4. desember 2015 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSuper Spar Terndrup A/ Inger Sørensen Torp er indtrådt i bestyrelsen hos Super Spar Terndrup A/S i stedet for Leif Bjarne Torp (kilde: Les artikkel
1. desember 2015Inger Sørensen Torp blir med i styretSUPER SPAR TERNDRUP A/SInger Sørensen Torp erstatter Leif Bjarne Torp i styret for SUPER SPAR TERNDRUP A/S etter en periode på 7 år.Se mere