28. desember 2013Inger Toft forlater ledelsenREAPLUS HOLDING ApSInger Toft forlater ledelsen for REAPLUS HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. juni 2013Underskudd på DKK 6.250 REAPLUS HOLDING ApSREAPLUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Inger Toft er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortREAPLUS HOLDING ApSREAPLUS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mai 2011 til 31. desember 2011. Inger Toft er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2011StiftelseREAPLUS HOLDING ApSREAPLUS HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Inger Toft er medlem af ledelsen.Se mere