6. oktober 2011Ingerlise Kirsten Jagd forlater ledelsenKLENKE MODETØJ ApSIngerlise Kirsten Jagd forlater ledelsen for KLENKE MODETØJ ApS etter en periode på 28 år.Se mere
2. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2008AdresseendringKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS flytter fra Ballerup til Kgs.Lyngby. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: TøjforretningerKLENKE MODETØJ ApSTidligere bransje: Dametøjsforretninger. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2002AdresseendringKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS flytter fra Hillerød til Ballerup. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortKLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2002Nytt navn: KLENKE MODETØJ ApSKLENKE MODETØJ HILLERØD ApSKLENKE MODETØJ HILLERØD ApS skifter navn til KLENKE MODETØJ ApS. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2001Preben Jagd forlater ledelsenKLENKE MODETØJ HILLERØD ApSPreben Jagd forlater ledelsen for KLENKE MODETØJ HILLERØD ApS etter en periode på 18 år. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortKLENKE MODETØJ HILLERØD ApSKLENKE MODETØJ HILLERØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2001Ingerlise Kirsten Jagd forlater ledelsenBIECO ApSIngerlise Kirsten Jagd forlater ledelsen for BIECO ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
29. juni 2000Endring i eierkretsenBIECO ApSBent Illum Eskesen registrert som reell eier av BIECO ApS. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2000Bent Illum Eskesen blir med i ledelsenBIECO ApSBent Illum Eskesen blir med i ledelsen for BIECO ApS. Ingerlise Kirsten Jagd er medlem af ledelsen.Se mere