Lena Mari-Ann Kongsrud forlater styret for DEN SOCIALE FOND 'DRONNING CAROLINE AMALIES HUS' etter en periode på 3 år. Ingerlise Lundberg Berthelsen er fortsatt styremedlem.
DEN SOCIALE FOND 'DRONNING CAROLINE AMALIES HUS' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ingerlise Lundberg Berthelsen er medlem av styret.
DEN SOCIALE FOND 'DRONNING CAROLINE AMALIES HUS' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ingerlise Lundberg Berthelsen er medlem av styret.