25. februar 2010Ingolf Ivan Barington forlater styretCRIMSON A/SIngolf Ivan Barington forlater styret for CRIMSON A/S etter en periode på 6 år.Se mere
27. juli 2009Jesper Rasmussen forlater styretCRIMSON A/SJesper Rasmussen forlater styret for CRIMSON A/S etter en periode på 11 måneder. Ingolf Ivan Barington er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCRIMSON A/SCRIMSON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
12. september 2008Jesper Rasmussen blir med i styretCRIMSON A/SJesper Rasmussen erstatter Lau Kramer i styret for CRIMSON A/S etter en periode på 2 år. Ingolf Ivan Barington er fortsatt styremedlem.Se mere
8. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortCRIMSON A/SCRIMSON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: OvervågningCRIMSON A/STidligere bransje: Vagt- og overvågningsvirksomhed. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
10. juli 2007AdresseendringCRIMSON A/SCRIMSON A/S flytter til ny adresse i Hvidovre. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
30. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortCRIMSON A/SCRIMSON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
8. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortCRIMSON A/SCRIMSON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
30. mars 2006Lau Kramer blir ny styrelederCRIMSON A/SLau Kramer erstatter Bjarne Rasmussen som styreleder hos CRIMSON A/S etter en periode på 2 år. Ingolf Ivan Barington er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortCRIMSON A/SCRIMSON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
1. juli 2004Ny bransje: Vagt- og overvågningsvirksomhedCRIMSON A/STidligere bransje: Uoplyst. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere
21. juni 2004StiftelseCRIMSON A/SCRIMSON A/S stiftes i bransjen uoplyst. Ingolf Ivan Barington er medlem av styret.Se mere