27. mars 2020Ingrid Frida Ihler Nielsen forlater styretSolvænget 2017 ApSIngrid Frida Ihler Nielsen forlater styret for Solvænget 2017 ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
20. mars 2020Endring i eierkretsenSolvænget 2017 ApSIngrid Frida Ihler Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Solvænget 2017 ApS.Se mere
6. desember 2019Underskudd på DKK 747.125 Solvænget 2017 ApSSolvænget 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
14. august 2019Ingrid Frida Ihler Nielsen blir med i styretSolvænget 2017 ApSIngrid Frida Ihler Nielsen blir med i styret for Solvænget 2017 ApS.Se mere
14. august 2019Endring i eierkretsenSolvænget 2017 ApSIngrid Frida Ihler Nielsen registrert som reell eier av Solvænget 2017 ApS.Se mere
29. august 2017Ingrid Frida Ihler Nielsen forlater ledelsenI.F.I.N. ApSIngrid Frida Ihler Nielsen forlater ledelsen for I.F.I.N. ApS etter en periode på 7 år.Se mere
7. juli 2017Underskudd på DKK 113.621 I.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2017AdresseendringI.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS flytter til ny adresse i Aarhus N. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2016Overskudd på DKK 8.000 I.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2015Underskudd på DKK 88.012 I.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2014Underskudd på DKK 129.233 I.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2013Underskudd på DKK 291.459 I.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2012Overskudd på DKK 181.689 I.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortI.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. mars 2010 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2011Ingrid Frida Ihler Nielsen slutter som adm. direktørSKEJBY BODEGA ApSIngrid Frida Ihler Nielsen slutter som adm. direktør i SKEJBY BODEGA ApS.Se mere
17. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortSKEJBY BODEGA ApSSKEJBY BODEGA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ingrid Frida Ihler Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. desember 2010Arne Østergaard forlater ledelsenSKEJBY BODEGA ApSArne Østergaard forlater ledelsen for SKEJBY BODEGA ApS etter en periode på 7 år. Ingrid Frida Ihler Nielsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. desember 2010Ingrid Frida Ihler Nielsen blir adm. direktørSKEJBY BODEGA ApSIngrid Frida Ihler Nielsen blir adm. direktør i SKEJBY BODEGA ApS.Se mere
20. april 2010AdresseendringI.F.I.N. ApSI.F.I.N. ApS flytter fra Brabrand til Aarhus N. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2010Ny bransje: RestauranterI.F.I.N. ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ingrid Frida Ihler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere