26. aprilOverskudd på DKK 2,6 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 100% av virksomheten.Se mere
19. april 2023Erik Cornelius blir med i ledelsenACO HOLDING ApSErik Cornelius erstatter Ingrid Ladegaard Cornelius i ledelsen for ACO HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
12. april 2023 · ErhvervplusFald i tallene: Virksomhed i Juelsminde må se millionminus i øjneneVirksomheden ledes af direktør Ingrid Ladegaard Cornelius. Les artikkel
12. april 2023Underskudd på DKK 4,7 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2020Overskudd på DKK 4,2 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2020Endring i eierkretsenHECO HOLDING A/SIngrid Ladegaard Cornelius er ikke lenger registrert som reell eier av HECO HOLDING A/S.Se mere
1. januar 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.ACO HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019Flere forlater styretHECO HOLDING A/S3 medlemmer forlater styret for HECO HOLDING A/S. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2019Jan Cornelius forlater ledelsenHECO HOLDING A/SJan Cornelius forlater ledelsen for HECO HOLDING A/S etter en periode på 5 år. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2019Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONHECO HOLDING A/STidligere status: Normal. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. mars 2019Underskudd på DKK 1,9 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2019Underskudd på DKK 1,2 mio.HECO HOLDING A/SHECO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. mars 2018Underskudd på DKK 149.871 HECO HOLDING A/SHECO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. mars 2018Overskudd på DKK 1,1 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2017Overskudd på DKK 1,6 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2017Overskudd på DKK 323.906 HECO HOLDING A/SHECO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mai 2016Overskudd på DKK 36 mio.HECO HOLDING A/SHECO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ingrid Ladegaard Cornelius eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. mai 2016Overskudd på DKK 12 mio.ACO HOLDING ApSACO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ingrid Ladegaard Cornelius er medlem af ledelsen.Se mere