30. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 35Ingvard Sand er udtrådt af direktionen og bestyrelsen. Les artikkel
20. augustUnderskudd på DKK 2,4 mio.Jydskvvs ApSJydskvvs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand eier 50% av virksomheten.Se mere
20. augustIngvard Sand forlater styretJydskvvs ApSIngvard Sand forlater styret for Jydskvvs ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. augustEilif Hedelund Johansen blir med i ledelsenJydskvvs ApSEilif Hedelund Johansen erstatter Ingvard Sand i ledelsen for Jydskvvs ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 8,1 mio.SAND SPEDITION HOLDING ApSSAND SPEDITION HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 1,6 mio.SAND DISTRIBUTION A/SSAND DISTRIBUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 6,2 mio.SAND SPEDITION A/SSAND SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 58.992 MIN PUB ApSMIN PUB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
15. marsIngvard Sand forlater styretLeeSign Creative Partner ApSIngvard Sand forlater styret for LeeSign Creative Partner ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. marsEndring i eierkretsenLeeSign Creative Partner ApSIngvard Sand er ikke lenger registrert som reell eier av LeeSign Creative Partner ApS.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 791.665 BAGGESKÆR EJENDOMSINVEST ApSBAGGESKÆR EJENDOMSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 317.109 MKI LEASING ApSMKI LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
13. februarOverskudd på DKK 7.619 LINDHUSET ApSLINDHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2023 · Transport TidendeMessespedition satte turbo på Sand Speditions opstartDa Ingvard Sand besluttede at blive selvstændig og forlod DSV, for at starte egen virksomhed med S...Les artikkel
29. august 2023 · Transport TidendeSand har byggeplan for ny udvidelse klar i skuffenSpeditør Ingvard Sand kan 1. september fejre 20 år som ejer og direktør i Sand Spedition i Herning. Les artikkel
22. august 2023Struktureret og ansvarsbevidst lagermedarbejderLeeSign Creative Partner ApS · HerningLeeSign Creative Partner ApS søger ny medarbejder i Herning på fuld tid. Kontaktperson: Mette Stoltenborg, Adm. Direktør. Ingvard Sand eier 53,3% av virksomheten.Se jobopslag
10. august 2023Overskudd på DKK 312.702 Jydskvvs ApSJydskvvs ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Ingvard Sand forlater styretSAND ROAD FREIGHT A/SIngvard Sand forlater styret for SAND ROAD FREIGHT A/S etter en periode på 14 år.Se mere
16. juni 2023Endring i eierkretsenSAND DISTRIBUTION A/SIngvard Sand reduserer sitt reelle eierskap av SAND DISTRIBUTION A/S.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 909.507 SAND SPEDITION HOLDING ApSSAND SPEDITION HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ingvard Sand er medlem af ledelsen.Se mere