16. desember 2004Flere forlater ledelsenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS2 personer forlater ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS.Jane CarlsenForlater etter en periode på 13 årPer Clement MarthinsenForlater etter en periode på 13 år
16. desember 2004Ny status OPLØST EFTER ERKLÆRINGINVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApSTidligere status: Normal.
13. juli 2004Nytt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApSCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApSCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApS skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS.
28. november 1992Nytt navn: CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS skifter navn til CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApS.
27. november 1992Flere forlater styretOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS3 medlemmer forlater styret for OLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS.Jane CarlsenForlater etter en periode på 1 årOle LindahlForlater etter en periode på 1 årPer Clement MarthinsenForlater etter en periode på 1 år
3. oktober 1991StiftelseOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS stiftes i 1991.AdresseTriovej 14Postboks 10433900 NuukGLPersonerJane CarlsenDirektør, styremedlemPer Clement MarthinsenDirektør, styremedlemOle LindahlStyremedlem