7. juniIsa Al-Ahmad blir med i ledelsenMove 25 ApSIsa Al-Ahmad erstatter Per Hansen i ledelsen for Move 25 ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
7. juniAdresseendringMove 25 ApSMove 25 ApS flytter fra Grenaa til Brønshøj. Isa Al-Ahmad er medlem af ledelsen.Se mere
18. maiOverskudd på DKK 0 Damhustandlægen Holding ApSDamhustandlægen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. maiOverskudd på DKK 0 Bygge Blok ApSBygge Blok ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Isa Al-Ahmad er medlem af ledelsen.Se mere
18. maiOverskudd på DKK 0 Damhustandlægen ApSDamhustandlægen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 71.568 OPS CONSULT APSOPS CONSULT APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. november 2023Endring i eierkretsenNørre ApSIsa Al-Ahmad er ikke lenger registrert som reell eier av Nørre ApS.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 0 Damhustandlægen ApSDamhustandlægen ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. april 2022 til 31. desember 2022. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 0 Damhustandlægen Holding ApSDamhustandlægen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2022 til 31. desember 2022. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2023Isa Al-Ahmad blir adm. direktørDamhustandlægen ApSIsa Al-Ahmad erstatter Torben Dyring Kledal som adm. direktør i Damhustandlægen ApS.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 0 Bygge Blok ApSBygge Blok ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Isa Al-Ahmad er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2023Underskudd på DKK 60.019 OPS CONSULT APSOPS CONSULT APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. april 2023AdresseendringDamhustandlægen Holding ApSDamhustandlægen Holding ApS flytter fra Søborg til København NV. Isa Al-Ahmad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. april 2023AdresseendringDamhustandlægen ApSDamhustandlægen ApS flytter fra Søborg til København NV. Isa Al-Ahmad eier 80% av virksomheten.Se mere
28. februar 2023Isa Al-Ahmad blir adm. direktørDamhustandlægen Holding ApSIsa Al-Ahmad erstatter Torben Dyring Kledal som adm. direktør i Damhustandlægen Holding ApS.Se mere
28. desember 2022Endring i eierkretsenØko bid IVSIsa Al-Ahmad er ikke lenger registrert som reell eier av Øko bid IVS.Se mere
13. desember 2022Endring i eierkretsenDamhustandlægen Holding ApSIsa Al-Ahmad registrert som reell eier av Damhustandlægen Holding ApS.Se mere
13. desember 2022Endring i eierkretsenDamhustandlægen ApSIsa Al-Ahmad registrert som reell eier av Damhustandlægen ApS.Se mere
22. november 2022Ny status UNDER KONKURSNørre ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Isa Al-Ahmad eier 100% av virksomheten.Se mere