29. juniOverskudd på DKK 36.171 JZ Ejendomsservice & Rådgivning ApSJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Iuliia Zagrebelna er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 215.919 JZ Ejendomsservice & Rådgivning ApSJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Iuliia Zagrebelna er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2022Overskudd på DKK 177.871 JZ Ejendomsservice & Rådgivning ApSJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. mai 2021 til 31. desember 2021. Iuliia Zagrebelna er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2022Katsiaryna Sych blir med i ledelsenIM Trading ApSKatsiaryna Sych erstatter Iuliia Zagrebelna i ledelsen for IM Trading ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
17. mai 2022Endring i eierkretsenIM Trading ApSIuliia Zagrebelna er ikke lenger registrert som reell eier av IM Trading ApS.Se mere
7. oktober 2021StiftelseIM Trading ApSIM Trading ApS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel. Iuliia Zagrebelna er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021AdresseendringJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApSJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApS flytter fra Thorsø til Ans By. Iuliia Zagrebelna er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021StiftelseJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApSJZ Ejendomsservice & Rådgivning ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Iuliia Zagrebelna er medlem af ledelsen.Se mere