Investeringsselskabet af 7. april 1972 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Allentoft er medlem af ledelsen.
Investeringsselskabet af 7. april 1972 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ivan Allentoft er medlem af ledelsen.