17. septemberUnderskudd på DKK 46.517 BIMS Invest ApSBIMS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Ivan Stubbe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 32Jacques Alexander Ravn Christensen og Lucaz Theodor Ravn Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos JC Nedrivning A/S i stedet for Ivan Stubbe Hansen. Les artikkel
22. juliIvan Stubbe Hansen forlater styretJC NEDRIVNING A/SIvan Stubbe Hansen forlater styret for JC NEDRIVNING A/S etter en periode på 23 år.Se mere
5. juliIvan Stubbe Hansen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET JI ApSIvan Stubbe Hansen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET JI ApS etter en periode på 17 år.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET JI ApSIvan Stubbe Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET JI ApS.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenJC NEDRIVNING A/SJesper Ravn Christensen øker sitt reelle eierskap av JC NEDRIVNING A/S. Ivan Stubbe Hansen er medlem av styret.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 4,6 mio.IVAN STUBBE HOLDING ApSIVAN STUBBE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 824.405 AMIS HOLDING ApSAMIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
14. maiOverskudd på DKK 246.970 Ejendomsselskabet Meterbuen 30 ApSEjendomsselskabet Meterbuen 30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 4,9 mio.P. WINTHER JESPERSEN A/SP. WINTHER JESPERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen eier 49,5% av virksomheten.Se mere
1. maiUnderskudd på DKK 11.481 Ejendomsinvest CPH 2020 ApSEjendomsinvest CPH 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
12. april · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktionerSamtidig er Allan Rudi Grüning, Ivan Stubbe Hansen og Dan Jensen udtrådt, hvoraf Alex Malm er udtrådt som bestyrelsesformand. Les artikkel
12. april · building-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 15Samtidig er Allan Rudi Grüning, Ivan Stubbe Hansen og Dan Jensen udtrådt, hvoraf Alex Malm er udtrådt som bestyrelsesformand. Les artikkel
3. aprilOverskudd på DKK 1,0 mio.EJENDOMSSELSKABET JI ApSEJENDOMSSELSKABET JI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 3,9 mio.JC NEDRIVNING A/SJC NEDRIVNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ivan Stubbe Hansen er medlem av styret.Se mere
20. marsIvan Stubbe Hansen forlater styretJC Nedrivning Fyn A/SIvan Stubbe Hansen forlater styret for JC Nedrivning Fyn A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 5.321 INVEST-CO HELSINGØR APSINVEST-CO HELSINGØR APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ivan Stubbe Hansen eier 28,6% av virksomheten.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 393.791 V. SÆMER & SØN A/SV. SÆMER & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ivan Stubbe Hansen eier 60% av virksomheten.Se mere
24. juli 2023Underskudd på DKK 45.529 BIMS Invest ApSBIMS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ivan Stubbe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023Servicemurer søges til start hurtigst muligtP. WINTHER JESPERSEN A/SP. WINTHER JESPERSEN A/S søger ny medarbejder. Kontaktperson: Alex Malm. Ivan Stubbe Hansen eier 49,5% av virksomheten.Se jobopslag