6. august 2015Ivar Tang forlater ledelsenIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIvar Tang forlater ledelsen for IVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS etter en periode på 23 år.Se mere
2. oktober 2014Overskudd på DKK 11.049 IVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2013Overskudd på DKK 123.438 IVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2012Overskudd på DKK 70.383 IVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2002Regnskap for 2002 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2000Ivar Tang forlater styretA/S K.F. NILSSONIvar Tang forlater styret for A/S K.F. NILSSON etter en periode på 28 år.Se mere
25. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApSIVAR TANG INVEST HOLSTEBRO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Ivar Tang er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortA/S K.F. NILSSONA/S K.F. NILSSON offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Ivar Tang er medlem av styret.Se mere
18. mai 1999Svend Thomas Jensen forlater styretA/S K.F. NILSSONSvend Thomas Jensen forlater styret for A/S K.F. NILSSON etter en periode på 27 år. Ivar Tang er fortsatt styremedlem.Se mere