11. februar 2013Jon Martin Klafstad blir med i styretReitan Distribution A/SJon Martin Klafstad erstatter Jaan Ivar Semlitsch i styret for Reitan Distribution A/S etter en periode på 3 år.Se mere
26. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortReitan Distribution A/SReitan Distribution A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jaan Ivar Semlitsch er medlem av styret.Se mere
21. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortReitan Distribution A/SReitan Distribution A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jaan Ivar Semlitsch er medlem av styret.Se mere
17. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortReitan Distribution A/SReitan Distribution A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jaan Ivar Semlitsch er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2009Jaan Ivar Semlitsch blir med i styretReitan Distribution A/SJaan Ivar Semlitsch erstatter Vegar Normann Kulset i styret for Reitan Distribution A/S etter en periode på 1 år.Se mere