12. juni 2017Jack Lund Pfundheller forlater styretAXEL D. JENSEN ApSJack Lund Pfundheller forlater styret for AXEL D. JENSEN ApS etter en periode på 7 år.Se mere
17. juni 2016Overskudd på DKK 94.784 AXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
1. juli 2015AdresseendringAXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS flytter fra Skanderborg til Odder. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
12. juni 2015Overskudd på DKK 119.646 AXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
20. juni 2014Underskudd på DKK 145.627 AXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
8. juni 2013Underskudd på DKK 1,2 mio.AXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
15. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortAXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
30. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortAXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
18. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortAXEL D. JENSEN ApSAXEL D. JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jack Lund Pfundheller er medlem av styret.Se mere
21. april 2010Jack Lund Pfundheller blir med i styretAXEL D. JENSEN ApSJack Lund Pfundheller blir med i styret for AXEL D. JENSEN ApS.Se mere