1. maiAdresseendringJBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS flytter fra Holte til Silkeborg. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
12. februarOverskudd på DKK 440.607 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
12. februarOverskudd på DKK 149.892 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
12. januarEndring i eierkretsenThe Monocular ApSJacob Birkjær Boll øker sitt reelle eierskap av The Monocular ApS.Se mere
20. mars 2023Underskudd på DKK 10.281 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 239.804 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2022Endring i eierkretsenThe Monocular ApSJacob Birkjær Boll reduserer sitt reelle eierskap av The Monocular ApS.Se mere
31. august 2022AdresseendringThe Monocular ApSThe Monocular ApS flytter fra Frederiksberg C til Holte. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2022Underskudd på DKK 325.462 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2022Overskudd på DKK 34.959 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Underskudd på DKK 3.383 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 370.931 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2021Endring i eierkretsenThe Monocular ApS2 nye personer registrert som reelle eier av The Monocular ApS. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2020Overskudd på DKK 505.649 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2020Overskudd på DKK 96.646 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020AdresseendringJBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS flytter fra Frederiksberg til Holte. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2019Overskudd på DKK 109.356 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2019Underskudd på DKK 4.000 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2018Underskudd på DKK 100.000 JBB Holding 2016 ApSJBB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. mai 2016 til 30. september 2017. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2018Underskudd på DKK 609.310 The Monocular ApSThe Monocular ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. mai 2016 til 30. september 2017. Jacob Birkjær Boll er medlem af ledelsen.Se mere