18. juniEndring i eierkretsenTeglholmen V A/SHans-Bo Hyldig øker sitt reelle eierskap av Teglholmen V A/S. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
18. juniEndring i eierkretsenFB Holbæk Have A/SHans-Bo Hyldig øker sitt reelle eierskap av FB Holbæk Have A/S. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
18. juniEndring i eierkretsenFB-B A/SHans-Bo Hyldig øker sitt reelle eierskap av FB-B A/S. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 11 mio.INGCON A/SINGCON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. juniUnderskudd på DKK 1,8 mio.Hammock Cars I/SHammock Cars I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniUnderskudd på DKK 4,7 mio.Bidstrup Hobro Holding ApSBidstrup Hobro Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup eier 25% av virksomheten.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 100 mio.Braminvest A/SBraminvest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. juniOverskudd på DKK 33 mio.JACOB BIDSTRUP HOLDING ApSJACOB BIDSTRUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniLene Bidstrup slutter som adm. direktørBidstrup Hobro Holding ApSLene Bidstrup slutter som adm. direktør i Bidstrup Hobro Holding ApS. Jacob Blirup Bidstrup eier 25% av virksomheten.Se mere
13. juniAnders Kæmsgaard Bidstrup blir med i ledelsenBidstrup Hobro Holding ApSAnders Kæmsgaard Bidstrup blir med i ledelsen for Bidstrup Hobro Holding ApS. Jacob Blirup Bidstrup eier 25% av virksomheten.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 100 mio.FB-B A/SFB-B A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 15 mio.FB Holbæk Have A/SFB Holbæk Have A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 2,4 mio.Teglholmen V A/STeglholmen V A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
30. januarStig Riebeling Nørnberg forlater styretTeglholmen V A/SStig Riebeling Nørnberg forlater styret for Teglholmen V A/S etter en periode på 2 år. Jacob Blirup Bidstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
30. januarStig Riebeling Nørnberg forlater styretFB Holbæk Have A/SStig Riebeling Nørnberg forlater styret for FB Holbæk Have A/S etter en periode på 3 år. Jacob Blirup Bidstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
30. januarStig Riebeling Nørnberg forlater styretFB-B A/SStig Riebeling Nørnberg forlater styret for FB-B A/S etter en periode på 3 år. Jacob Blirup Bidstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 2023Underskudd på DKK 18.091 Krog & Bidstrup CCC ApSKrog & Bidstrup CCC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jacob Blirup Bidstrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2023 · crhconcrete.dkDAG-TIL-DAG-LEVERING AF C20-ELEMENTER– For at opnå det ønskede resultat har vi arbejdet tæt sammen med både vores rådgiver og CRH Concrete allerede tidligt i processen for at designoptimere hele byggeriet og reducere CO₂-udledningen fra netop dette byggeri, forklarer Jacob Bidstrup fra Ingcon. Les artikkel
1. november 2023Jan Sten Hansen blir med i ledelsenFB-B A/SJan Sten Hansen erstatter Christian Jørgensen i ledelsen for FB-B A/S etter en periode på 2 år. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Jan Sten Hansen blir med i ledelsenTeglholmen V A/SJan Sten Hansen erstatter Christian Jørgensen i ledelsen for Teglholmen V A/S etter en periode på 2 år. Jacob Blirup Bidstrup er medlem av styret.Se mere