1. oktober 2004Jacob Dyngbo Paaske forlater ledelsenSØREN PAASKE ApSJacob Dyngbo Paaske forlater ledelsen for SØREN PAASKE ApS etter en periode på 17 år.Se mere
10. juli 2002Ny status UNDER KONKURSSØREN PAASKE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSØREN PAASKE ApSTidligere status: Normal. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2000Regnskap for 1999 offentligjortSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1995Bente Ingrid Paaske forlater ledelsenSØREN PAASKE ApSBente Ingrid Paaske forlater ledelsen for SØREN PAASKE ApS etter en periode på 8 år. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1987StiftelseSØREN PAASKE ApSSØREN PAASKE ApS stiftes i bransjen vognmandsvirksomhed. Jacob Dyngbo Paaske er medlem af ledelsen.Se mere