7. maiOverskudd på DKK 152.347 Jacobs Gourmet Catering ApSJacobs Gourmet Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023StiftelseChef invest ApSChef invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2023Overskudd på DKK 528.282 Jacobs Gourmet Catering ApSJacobs Gourmet Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 157.790 Jacobs Gourmet Catering ApSJacobs Gourmet Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2021Underskudd på DKK 148.642 Jacobs Gourmet Catering ApSJacobs Gourmet Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. juli 2019 til 31. desember 2020. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021Endring i eierkretsenSelskabet af 19. juli 2019 ApSJacob Ernst er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af 19. juli 2019 ApS.Se mere
29. juli 2019Jacob Ernst forlater ledelsenSelskabet af 19. juli 2019 ApSJacob Ernst forlater ledelsen for Selskabet af 19. juli 2019 ApS etter en periode på 19 år.Se mere
29. juli 2019Ny status UNDER KONKURSSelskabet af 19. juli 2019 ApSTidligere status: Normal. Jacob Ernst eier 100% av virksomheten.Se mere
19. juli 2019Nytt navn: Selskabet af 19. juli 2019 ApSJACOB ERNST FOOD APSJACOB ERNST FOOD APS skifter navn til Selskabet af 19. juli 2019 ApS. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2019StiftelseJacobs Gourmet Catering ApSJacobs Gourmet Catering ApS stiftes i bransjen event catering. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Underskudd på DKK 351.323 JACOB ERNST FOOD APSJACOB ERNST FOOD APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2018Underskudd på DKK 77.356 JACOB ERNST FOOD APSJACOB ERNST FOOD APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2017 · Sjællands NyhederTo madhuse vil sende kokke med ud til private selskaberI en pressemeddelelse fortæller Jacob Ernst og Thomas Parry fra Madhuset Substans i Kvistgård, at de har indgået et samarbejde med Jacob Bülov Espensen om at blive en del af portalen Chef Made. Les artikkel
3. april 2017Overskudd på DKK 503.148 JACOB ERNST FOOD APSJACOB ERNST FOOD APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2016Ny bransje: Event cateringJACOB ERNST FOOD APSTidligere bransje: Anden restaurationsvirksomhed. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2016Nytt navn: JACOB ERNST FOOD APSTINJAC ApSTINJAC ApS skifter navn til JACOB ERNST FOOD APS. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2016Underskudd på DKK 72.354 TINJAC ApSTINJAC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2016Tina Stub Ernst forlater ledelsenTINJAC ApSTina Stub Ernst forlater ledelsen for TINJAC ApS etter en periode på 15 år. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2016Endring i eierkretsenTINJAC ApSJacob Ernst registrert som reell eier av TINJAC ApS.Se mere
9. november 2015AdresseendringTINJAC ApSTINJAC ApS flytter til ny adresse i Fredensborg. Jacob Ernst er medlem af ledelsen.Se mere