3. oktober 2022Endring i eierkretsenLynxx Technologies A/SJacob Hougaard er ikke lenger registrert som reell eier av Lynxx Technologies A/S.Se mere
8. februar 2022Jacob Hougaard forlater styretLynxx Technologies A/SJacob Hougaard forlater styret for Lynxx Technologies A/S etter en periode på 6 år.Se mere
8. februar 2022Jacob Hougaard forlater ledelsenLynxx Technologies A/SJacob Hougaard forlater ledelsen for Lynxx Technologies A/S etter en periode på 6 år.Se mere
8. februar 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONLynxx Technologies A/STidligere status: Normal. Jacob Hougaard eier 100% av virksomheten.Se mere
17. desember 2021AdresseendringLynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S flytter fra Glostrup til Herlev. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Underskudd på DKK 245.798 Lynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2020Overskudd på DKK 278.529 Lynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2019Overskudd på DKK 71.595 Lynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2019AdresseendringLynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S flytter til ny adresse i Glostrup. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2018Underskudd på DKK 14.162 Lynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2018Allan Bøgelund Friis blir med i styretLynxx Technologies A/SAllan Bøgelund Friis blir med i styret for Lynxx Technologies A/S. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018AdresseendringLynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S flytter til ny adresse i Glostrup. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2018AdresseendringLynxx Technologies A/SLynxx Technologies A/S flytter fra Randers SØ til Glostrup. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2018Nytt navn: Lynxx Technologies A/SPeithos Holding A/SPeithos Holding A/S skifter navn til Lynxx Technologies A/S. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2017Underskudd på DKK 426.810 Peithos Holding A/SPeithos Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2016 til 30. juni. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2016StiftelsePeithos Holding A/SPeithos Holding A/S stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Jacob Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere