29. aprilOverskudd på DKK 1,5 mio.Sdr. Gyldenbjerg Invest ApSSdr. Gyldenbjerg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 1,4 mio.Organic Brokers ApSOrganic Brokers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2023Overskudd på DKK 156.819 Sdr. Gyldenbjerg Invest ApSSdr. Gyldenbjerg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2023Overskudd på DKK 214.551 Organic Brokers ApSOrganic Brokers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Jacob Jensen forlater ledelsenOrganic Brokers I/SJacob Jensen forlater ledelsen for Organic Brokers I/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. desember 2022Endring i eierkretsenOrganic Brokers I/SJacob Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Organic Brokers I/S.Se mere
22. desember 2022Nytt navn: Organic Brokers ApSSdr. Gyldenbjerg Drift ApSSdr. Gyldenbjerg Drift ApS skifter navn til Organic Brokers ApS. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2022Underskudd på DKK 21.691 Sdr. Gyldenbjerg Drift ApSSdr. Gyldenbjerg Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2022Underskudd på DKK 61.985 Sdr. Gyldenbjerg Invest ApSSdr. Gyldenbjerg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Underskudd på DKK 11.823 Organic Brokers I/SOrganic Brokers I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 231.262 Sdr. Gyldenbjerg Drift ApSSdr. Gyldenbjerg Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 400.631 Sdr. Gyldenbjerg Invest ApSSdr. Gyldenbjerg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021Overskudd på DKK 666.351 Organic Brokers I/SOrganic Brokers I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.Sdr. Gyldenbjerg Invest ApSSdr. Gyldenbjerg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2020Underskudd på DKK 366.051 Sdr. Gyldenbjerg Drift ApSSdr. Gyldenbjerg Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2020Overskudd på DKK 2,5 mio.Organic Brokers I/SOrganic Brokers I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Underskudd på DKK 3.795 Sdr. Gyldenbjerg Invest ApSSdr. Gyldenbjerg Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. desember 2017 til 31. desember 2018. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Underskudd på DKK 40.361 Sdr. Gyldenbjerg Drift ApSSdr. Gyldenbjerg Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. desember 2017 til 31. desember 2018. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2019Overskudd på DKK 293.082 Organic Brokers I/SOrganic Brokers I/S offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2017 til 31. desember 2018. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2017StiftelseOrganic Brokers I/SOrganic Brokers I/S stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Jacob Jensen er medlem af ledelsen.Se mere