FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacob Korsbæk Rasmussen er medlem av styret.
FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE
FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Jacob Korsbæk Rasmussen er medlem av styret.
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jacob Korsbæk Rasmussen er medlem av styret.
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S
Mikkel Warming Pedersen erstatter Kasper Smidt Gasbjerg som styreleder hos FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S etter en periode på 5 år. Jacob Korsbæk Rasmussen er fortsatt styremedlem.
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jacob Korsbæk Rasmussen er medlem av styret.
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jacob Korsbæk Rasmussen er medlem av styret.
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S
FADL'S FORLAG. FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDES FORLAG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jacob Korsbæk Rasmussen er medlem av styret.