21. november 2023Underskudd på DKK 10.371 EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
16. november 2023Nicklas Skou Guldberg blir med i styretEnviDan A/SNicklas Skou Guldberg blir med i styret for EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2023Rinaldo Rosendaal blir ny styrelederEnviDan A/SRinaldo Rosendaal erstatter Kaspar Ronald Kristiansen som styreleder hos EnviDan A/S etter en periode på 3 år. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. februar 2023Ole Munk Nielsen forlater ledelsenEnviDan A/SOle Munk Nielsen forlater ledelsen for EnviDan A/S etter en periode på 11 måneder. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 139 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2022Ole Fritz Adeler blir adm. direktørEnviDan A/SOle Fritz Adeler erstatter Morten Fjerbæk som adm. direktør i EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2022Nye navn i styretEnviDan A/S2 nye medlemmer blir med i styret for EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 2022Ole Munk Nielsen blir med i ledelsenEnviDan A/SOle Munk Nielsen blir med i ledelsen for EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 13 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2020Erstatning i styretEnviDan A/S5 endringer i styret for EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. november 2020Overskudd på DKK 18 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2020Camilla Rosenkrantz Schrold blir med i styretEnviDan A/SCamilla Rosenkrantz Schrold erstatter Hans Peter Bornhardt i styret for EnviDan A/S etter en periode på 3 år. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. februar 2020Jacob Kragh Andersen forlater styretENTREPRISESELSKABET AF 1. AUGUST 2014 A/SJacob Kragh Andersen forlater styret for ENTREPRISESELSKABET AF 1. AUGUST 2014 A/S etter en periode på 8 år.Se mere
23. desember 2019Benjamin Kramarz blir med i styretEnviDan A/SBenjamin Kramarz erstatter Jakob Rybak-Andersen i styret for EnviDan A/S etter en periode på 3 år. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 2019Overskudd på DKK 198.991 ENTREPRISESELSKABET AF 1. AUGUST 2014 A/SENTREPRISESELSKABET AF 1. AUGUST 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2019Overskudd på DKK 15 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
7. januar 2019Espen Starheim blir med i styretEnviDan A/SEspen Starheim blir med i styret for EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. november 2018Overskudd på DKK 7,5 mio.EnviDan A/SEnviDan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
24. august 2018Underskudd på DKK 6.330 ENTREPRISESELSKABET AF 1. AUGUST 2014 A/SENTREPRISESELSKABET AF 1. AUGUST 2014 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2018Michael Flindt Nielsen blir med i ledelsenEnviDan A/SMichael Flindt Nielsen blir med i ledelsen for EnviDan A/S. Jacob Kragh Andersen er medlem av styret.Se mere