20. augustJacob Lundal Madsen slutter som adm. direktørJacob Lundal Projects ApSJacob Lundal Madsen slutter som adm. direktør i Jacob Lundal Projects ApS.Se mere
20. augustEndring i eierkretsenJacob Lundal Projects ApSJacob Lundal Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Jacob Lundal Projects ApS.Se mere
29. mai · erhvervslivaarhus.dkOverskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Risskov fik millionplusI sidste ende er det Claus Jensen,Jacob Lundal Madsen,Benny Olesen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
29. maiUnderskudd på DKK 571.973 S32 ApSS32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 469.778 S12 ApSS12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 4,1 mio.SG1H ApSSG1H ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Lundal Madsen eier 1,33% av virksomheten.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 59.278 Marsvej 23 ApSMarsvej 23 ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2023 til 31. desember 2023. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
18. februarJacob Lundal Madsen blir med i styretHenrik Lundal Holding ApSJacob Lundal Madsen blir med i styret for Henrik Lundal Holding ApS.Se mere
18. februarNytt navn: Henrik Lundal Holding ApSLUNDAL HOLDING ApSLUNDAL HOLDING ApS skifter navn til Henrik Lundal Holding ApS. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
7. februarAdresseendringS12 ApSS12 ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
7. februarAdresseendringMarsvej 23 ApSMarsvej 23 ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
7. februarAdresseendringSG1H ApSSG1H ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Jacob Lundal Madsen eier 1,33% av virksomheten.Se mere
7. februarAdresseendringS32 ApSS32 ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
1. januarNy bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasiswial invest apsTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Jacob Lundal Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023Underskudd på DKK 159.120 Jacob Lundal Projects ApSJacob Lundal Projects ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jacob Lundal Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. november 2023Underskudd på DKK 166.434 JACOB LUNDAL HOLDING ApSJACOB LUNDAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jacob Lundal Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2023Endring i eierkretsenS32 ApSJacob Lundal Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av S32 ApS.Se mere
24. oktober 2023Endring i eierkretsenSG1H ApSJacob Lundal Madsen reduserer sitt reelle eierskap av SG1H ApS.Se mere
17. oktober 2023StiftelseMarsvej 23 ApSMarsvej 23 ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Jacob Lundal Madsen er styreleder.Se mere
6. juli 2023Endring i eierkretsenwial invest apsJacob Lundal Madsen registrert som reell eier av wial invest aps.Se mere