11. juniAdresseendringBilstrup Invest ApSBilstrup Invest ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiUnderskudd på DKK 6.171 Bilstrup Invest ApSBilstrup Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiOverskudd på DKK 154.824 2 B Company ApS2 B Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
15. januarAdresseendring2 B Company ApS2 B Company ApS flytter fra Silkeborg til Skive. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023Endring i eierkretsen2 B Company ApSMorten Børsting Bilstrup registrert som reell eier av 2 B Company ApS. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 1.667 Bilstrup Invest ApSBilstrup Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 686.256 2 B Company ApS2 B Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 3.161 Bilstrup Invest ApSBilstrup Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. juli 2020 til 31. desember 2021. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022Underskudd på DKK 949.568 2 B Company ApS2 B Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. juli 2020 til 31. desember 2021. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2021AdresseendringBilstrup Invest ApSBilstrup Invest ApS flytter fra Herning til Silkeborg. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021Adresseendring2 B Company ApS2 B Company ApS flytter fra Spøttrup til Silkeborg. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2020Stiftelse2 B Company ApS2 B Company ApS stiftes i bransjen autoreparationsværksteder mv. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2020StiftelseBilstrup Invest ApSBilstrup Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jacob Ravn Bilstrup er medlem af ledelsen.Se mere