13. augustAdresseendringKysten ApSKysten ApS flytter til ny adresse i Odder. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilJacob Ravn Henriksen forlater ledelsenFRH Handel ApSJacob Ravn Henriksen forlater ledelsen for FRH Handel ApS etter en periode på 3 år.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenFRH Handel ApSJacob Ravn Henriksen er ikke lenger registrert som reell eier av FRH Handel ApS.Se mere
26. marsStiftelseKysten ApSKysten ApS stiftes i bransjen tøjforretninger. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsKristina Bach Kvistborg blir med i ledelsenJARAH Holding ApSKristina Bach Kvistborg blir med i ledelsen for JARAH Holding ApS. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsEndring i eierkretsenJARAH Holding ApSKristina Bach Kvistborg registrert som reell eier av JARAH Holding ApS. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 12.051 JARAH Holding ApSJARAH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2023Endring i eierkretsenKJUK Invest ApSJacob Ravn Henriksen er ikke lenger registrert som reell eier av KJUK Invest ApS.Se mere
29. september 2023Overskudd på DKK 31.741 FRH Handel ApSFRH Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2023Keld Henriksen forlater ledelsenKJUK Invest ApSKeld Henriksen forlater ledelsen for KJUK Invest ApS etter en periode på 6 år. Jacob Ravn Henriksen eier 30% av virksomheten.Se mere
16. februar 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONKJUK Invest ApSTidligere status: Normal. Jacob Ravn Henriksen eier 30% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2022Overskudd på DKK 66.039 JARAH Holding ApSJARAH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 55.511 FRH Handel ApSFRH Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 240.123 KJUK Invest ApSKJUK Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jacob Ravn Henriksen eier 30% av virksomheten.Se mere
1. september 2022Jacob Ravn Henriksen forlater ledelsenSelskabet af 1. april 2022 ApSJacob Ravn Henriksen forlater ledelsen for Selskabet af 1. april 2022 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenSelskabet af 1. april 2022 ApSJacob Ravn Henriksen er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af 1. april 2022 ApS.Se mere
1. april 2022Nytt navn: Selskabet af 1. april 2022 ApSNordic Cars ApSNordic Cars ApS skifter navn til Selskabet af 1. april 2022 ApS. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022AdresseendringJARAH Holding ApSJARAH Holding ApS flytter til ny adresse i Odder. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022AdresseendringNordic Cars ApSNordic Cars ApS flytter til ny adresse i Odder. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2021Overskudd på DKK 26.454 Nordic Cars ApSNordic Cars ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jacob Ravn Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere